8521 | 13-11-2015 | 60/675/15/V | Udzielenie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8522 | 13-11-2015 | 60/674/15/V | Udzielenie Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8523 | 13-11-2015 | 60/673/15/V | Zaopiniowanie wniosku Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie w zakresie zmiany granic obszaru objętego strefą. | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8524 | 13-11-2015 | 60/672/15/V | Zaopiniowanie w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gminy miejskiej Lubawa.” | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8525 | 13-11-2015 | 60/671/15/V | Wyrażenie zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu na zbycie środka trwałego – samochodu ambulansu marki Mercedes Sprinter 316CDI o nr. rejestracyjnym NE 98419 | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8526 | 13-11-2015 | 60/669/15/V | Zaopiniowanie w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gminy Iława.” | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8527 | 13-11-2015 | 60/668/15/V | Zmiana Uchwały Nr 51/702/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8528 | 13-11-2015 | 60/667/15/V | Zmiana Uchwały Nr 59/778/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Welskiego Parku Krajobrazowego | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8529 | 13-11-2015 | 60/666/15/V | Zmiana Uchwały Nr 36/529/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Mazurskiego Parku Krajobrazowego | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8530 | 13-11-2015 | 60/665/15/V | Uchwała w sprawie odwołania Pana Antoniego Parfinowicza ze stanowiska Zastępcy Dyrektora
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8531 | 13-11-2015 | 60/663/15/V | Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Zalewskiej - Bomba, Dyrektorowi
Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, do składania oświadczeń woli związanych z rozliczeniem końcowym
projektu „Cittaslow - sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość
życia”, dofinansowanego ze środków RPO WiM, zgodnie z Uchwałą 82/922/09/111
Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. z późn. zm. | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8532 | 13-11-2015 | 60/662/15/V | Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Zalewskiej - Bomba, Dyrektorowi
Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, do składania oświadczeń woli związanych z rozliczeniem końcowym
projektu „Promocja idei Cittaslow na Warmii Mazurach i Powiślu” dofinansowanego
ze środków RPO WiM, zgodnie z Uchwałą Nr 82/926/09/111 Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. z późn. zm. | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8533 | 13-11-2015 | 60/661/15/V | Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu | Uchwały Zarządu | Obowiązujący |
8534 | 13-11-2015 | 60/660/15/V | Udzielenie Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi – Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego | Uchwały Zarządu | Nieobowiązujący |
8535 | 13-11-2015 | 60/659/15/V | Udzielenie Pani Wiolettcie Śląskiej-Zyśk – Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. | Uchwały Zarządu | Unieważniony |
8536 | 13-11-2015 | 60/658/15/V | Udzielenie Pani Sylwii Jaskulskiej – Członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. | Uchwały Zarządu | Nieobowiązujący |
8537 | 13-11-2015 | 60/657/15/V | Udzielenie Panu Mironowi Syczowi – Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. | Uchwały Zarządu | Unieważniony |
8538 | 13-11-2015 | 60/656/15/V | Udzielenie Panu Marcinowi Kuchcińskiemu – Członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego | Uchwały Zarządu | Unieważniony |
8539 | 13-11-2015 | 60/655/15/V | Udzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Mironowi Syczowi – Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. | Uchwały Zarządu | Unieważniony |
8540 | 13-11-2015 | 60/654/15/V | Udzielenie upoważnienia Panu Mironowi Syczowi – Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do określonych czynności. | Uchwały Zarządu | Unieważniony |